Hochauflösendes Bild (jpeg, 9MB) | Manuela Schwesig: Gewählt am 20. Oktober 2023. Amtszeit seit 1. November 2023. |
Peter Tschentscher: Gewählt am 28. Oktober 2022. Amtszeit vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023. | |
Hochauflösendes Bild (jpeg, 8MB) | Bodo Ramelow: Gewählt am 8. Oktober 2021. Amtszeit vom 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022. |
Reiner Haseloff: Gewählt am 9. Oktober 2020. Amtszeit vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021. | |
Dietmar Woidke: Gewählt am 11. Oktober 2019. Amtszeit vom 1. November 2019 bis 31. Oktober 2020. | |
Daniel Günther: Gewählt am 19. Oktober 2018. Amtszeit vom 1. November 2018 bis 31. Oktober 2019. | |
Michael Müller: Gewählt am 22. September 2017. Amtszeit vom 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018. | |
Malu Dreyer: Gewählt am 14. Oktober 2016. Amtszeit vom 1. November 2016 bis 31. Oktober 2017. | |
Stanislaw Tillich: Gewählt am 16. Oktober 2015. Amtszeit vom 1. November 2015 bis 31. Oktober 2016. | |
Volker Bouffier: Gewählt am 10. Oktober 2014. Amtszeit vom 1. November 2014 bis 31. Oktober 2015. |
Empfehlungen
Reden der Präsidentinnen und Präsidenten
Archiv aller Reden seit dem Amtsjahr 2013/14